Troels Jacob Roust Jæger
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gourmet Connection I/S v/Thomas Veber & Troels Jacob Roust Jæger (Ejer) |
Største overskud: | 193' DKK FOOD HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -645' DKK Værdigmad ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 583' DKK FOOD HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 1.264' DKK Værdigmad ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Værdigmad ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af FOOD HOLDING ApS (16 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2007 i Gourmet Connection I/S v/Thomas Veber & Troels Jacob Roust Jæger i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Thomas Veber at Troels Jacob Roust Jæger stiftede Gourmet Connection I/S v/Thomas Veber & Troels Jacob Roust Jæger den dag i januar 2007. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Troels i 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. oktober 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. oktober 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FOOD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AddEasy Solution ApS
Via FOOD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
FOOD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2007
Tidslinje (10)
-
AddEasy Solution ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Værdigmad ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
Værdigmad ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020
Blå bog (fortsat)
Troels har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.09.2019 - 09.05.2023
Direktør
17.09.2019 - 01.12.2022
Reel ejer
10.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2020 - 30.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2007 - 14.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 31.10.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor FOOD HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 193' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor AddEasy Solution ApS kunne fremvise et underskud på 87' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 41' DKK (AddEasy Solution ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 24' DKK (FOOD HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 195' DKK (FOOD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (AddEasy Solution ApS).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Steen Alexander.