Malene Løvenkjær
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LØVENKJÆR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 175' DKK LØVENKJÆR A/S (2015) |
Største underskud: | -483' DKK LØVENKJÆR A/S (2023) |
Største egenkapital: | 2.014' DKK LØVENKJÆR A/S (2016) |
Største gæld: | 2.235' DKK LØVENKJÆR A/S (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos LØVENKJÆR A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dintolk.dk - Malene Løvenkjær (17 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2001 ved LØVENKJÆR A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Malene Løvenkjær i 9 år 6 måneder, før stoppet den 3. september 2010.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor el-installation. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 483' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dintolk.dk - Malene Løvenkjær
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
LØVENKJÆR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
LØVENKJÆR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2018
Registreringsdato: 04.09.2018 -
LØVENKJÆR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2010
Registreringsdato: 03.09.2010 -
Tegnsprogstolk Malene Løvenkjær (Nu: Dintolk.dk - Malene Løvenkjær) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2007
Registreringsdato: 01.05.2007
Blå bog (fortsat)
Malene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2001 - 03.09.2010
Bestyrelsesmedlem
04.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Malene Løvenkjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved LØVENKJÆR A/S der præsenterede et underskud på 483' DKK.
Malene har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 6 måneder fra 2001 til 2010 hos LØVENKJÆR A/S.
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Dorthe Berit Løvenkjær.