Peter Markussen
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tørring Fysioterapi og Træning I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tørring Fysioterapi og Træning I/S (8 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2015 i Tørring Fysioterapi og Træning I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Lotte Toftebjerg at Peter Markussen stiftede Tørring Fysioterapi og Træning I/S den dag i februar 2015. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Peter i 8 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tørring Fysioterapi og Træning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Tørring Fysioterapi og Træning I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Tørring Fysioterapi og Træning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Styrk din Krop I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2022
Registreringsdato: 30.12.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.02.2015 - 31.12.2023
Reel ejer
01.03.2015 - 31.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2020 - 30.12.2022
Reel ejer
20.05.2020 - 31.12.2022
Ejerandel: 25%