Jonas Lindhardt
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Coffee & Dreams v/Jonas Lindhardt (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -550' DKK Mad & Andet ApS (Nu: Saltogpeber aps) (2020-21) |
Største egenkapital: | -72' DKK Mad & Andet ApS (Nu: Saltogpeber aps) (2019-20) |
Største gæld: | 907' DKK Mad & Andet ApS (Nu: Saltogpeber aps) (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Mad & Andet ApS (Nu: Saltogpeber aps) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Saltogpeber aps (4 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2007 hos Coffee & Dreams v/Jonas Lindhardt (tidligere JOR-Company v/Jonas Lindhardt) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jonas Lindhardt der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jonas i 4 år 8 måneder, før stoppet d. 1. januar 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Saltogpeber aps
Ejerandel: 100% -
JL Holding 2024 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JL Cafe ApS
Via JL Holding 2024 ApS
Direktørposter (2)
-
Saltogpeber aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2019 -
JL Holding 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2024
Tidslinje (10)
-
JL Cafe ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.07.2024
Registreringsdato: 07.07.2024 -
JL Cafe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2024
Registreringsdato: 23.02.2024 -
JL Holding 2024 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jonas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.02.2024 - 07.07.2024
Reel ejer
23.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
06.11.2019 - 10.11.2019
Reel ejer
06.11.2019 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
11.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2007 - 01.01.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jonas Lindhardt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JL Holding 2024 ApS (ejer pt. 100%). Igennem holdingselskabet JL Holding 2024 ApS har Jonas derfor også ejerandele i JL Cafe ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Jonas Lindhardt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Mad & Andet ApS (Nu: Saltogpeber aps) kunne offentliggøre et underskud på 550' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Jannie Birgitte Eriksen.