Mette Orbesen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1993 (30 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HBTS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 150' DKK 2MO Ejendomme ApS (2022) |
Største underskud: | -651' DKK 2MO Ejendomme ApS (2019) |
Største egenkapital: | 6.102' DKK MHO Holding 2022 ApS (2023) |
Største gæld: | 32.115' DKK 2MO Ejendomme ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos 2MO Ejendomme ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af HBTS ApS (8 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1993 ved HBTS ApS (tidligere HOSEN SUPPORT ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Mette Orbesen i 8 år 5 måneder, før stoppet den 8. maj 2002.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med tekstiler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MHO Holding 2022 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
2MO Ejendomme ApS
Via MHO Holding 2022 ApS
Direktørposter (2)
-
MHO Holding 2022 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2023 -
2MO Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2023
Tidslinje (9)
-
2MO Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.06.2023
Registreringsdato: 02.06.2023 -
MHO Holding 2022 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023 -
MHO Holding 2022 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023
Blå bog (fortsat)
Mette har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.02.2023 - Stadig aktiv
Direktør
02.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Direktør
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejer
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2007 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.04.1998 - 12.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.11.1993 - 08.05.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Orbesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MHO Holding 2022 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.102' DKK. Gennem holdingselskabet MHO Holding 2022 ApS har Mette derfor også andele i 2MO Ejendomme ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Mette Orbesen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MHO Holding 2022 ApS kunne fremvise et overskud på 145' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor 2MO Ejendomme ApS kunne fremvise et underskud på 177' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 145' DKK (MHO Holding 2022 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 177' DKK (2MO Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.102' DKK (MHO Holding 2022 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.199' DKK (2MO Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Michael Orbesen.