Lone Luplau
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Klinik for fysioterapi Lone Luplau (Ejer) |
Største overskud: | 428' DKK SOFIENDAL FYSIOTERAPI OG KIROPRAKTIK ApS (Nu: Sofiendal Aalborg Sundhedsteam ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -135' DKK SOFIENDAL FYSIOTERAPI OG KIROPRAKTIK ApS (Nu: Sofiendal Aalborg Sundhedsteam ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 833' DKK SOFIENDAL FYSIOTERAPI OG KIROPRAKTIK ApS (Nu: Sofiendal Aalborg Sundhedsteam ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 646' DKK SOFIENDAL FYSIOTERAPI OG KIROPRAKTIK ApS (Nu: Sofiendal Aalborg Sundhedsteam ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SOFIENDAL FYSIOTERAPI OG KIROPRAKTIK ApS (Nu: Sofiendal Aalborg Sundhedsteam ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Sofiendal Aalborg Sundhedsteam ApS (11 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2007 hos Klinik for fysioterapi Lone Luplau (tidligere Hasseris Fysioterapi og Motionscenter v/Lone Luplau) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lone Luplau der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lone i 5 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L. Luplau Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Sofiendal Aalborg Sundhedsteam ApS
Via L. Luplau Holding ApS -
Sofiendal Kiropraktor ApS
Via L. Luplau Holding ApS
Direktørposter (1)
-
L. Luplau Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022
Tidslinje (11)
-
SOFIENDAL FYSIOTERAPI OG KIROPRAKTIK ApS (Nu: Sofiendal Aalborg Sundhedsteam ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022 -
Sofiendal Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022 -
L. Luplau Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022
Blå bog (fortsat)
Lone har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
07.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
25.11.2022 - 07.12.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
25.03.2013 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2014 - 07.12.2022
Reel ejer
01.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
10.04.2007 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lone Luplau er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L. Luplau Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 198' DKK. Gennem holdingselskabet L. Luplau Holding ApS har Lone derfor også andele i Sofiendal Aalborg Sundhedsteam ApS (33.34-49.99%) samt Sofiendal Kiropraktor ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lone Luplau, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SOFIENDAL FYSIOTERAPI OG KIROPRAKTIK ApS (Nu: Sofiendal Aalborg Sundhedsteam ApS) kunne fremvise et overskud på 428' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor SOFIENDAL FYSIOTERAPI OG KIROPRAKTIK ApS (Nu: Sofiendal Aalborg Sundhedsteam ApS) kunne fremvise et underskud på 135' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Eirik Vågsether.