Mark Alexander Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Spons-Intens v/Mark Alexander Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 737' DKK MORE THAN EVENT ApS (2016) |
Største underskud: | -885' DKK MORE THAN EVENT ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.607' DKK MORE THAN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.853' DKK MORE THAN EVENT ApS (2017) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos MORE THAN EVENT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MORE THAN HOLDING ApS (12 år 9 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2007 i Spons-Intens v/Mark Alexander Nielsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mark Alexander Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mark i 2 år 6 måneder, inden stoppet d. 18. november 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. november 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORE THAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MORE THAN EVENT ApS
Via MORE THAN HOLDING ApS -
MTE Logistics ApS
Via MORE THAN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MTE Logistics ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2020 -
MORE THAN EVENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2011 -
MORE THAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Easy Expo ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
MTE Logistics ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.10.2020
Registreringsdato: 30.10.2020 -
Easy Expo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.05.2020
Registreringsdato: 12.05.2020
Blå bog (fortsat)
Mark har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Direktør
30.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.11.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
12.05.2020 - 18.01.2024
Ejerandel: 100%
Mark Alexander Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MORE THAN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.607' DKK. Igennem sit holdingselskab MORE THAN HOLDING ApS har Mark dermed også ejerandele i MORE THAN EVENT ApS (100%) & MTE Logistics ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Mark Alexander Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MORE THAN EVENT ApS fremviste et overskud på 737' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MORE THAN EVENT ApS fremviste et underskud på 885' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 692' DKK (MORE THAN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.607' DKK (MORE THAN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 742' DKK (MORE THAN EVENT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Anja Karina Bech.