Ellen Kristine Cravach
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 1986 (38 år) |
Karrieren startede hos: | INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 354' DKK DEALING TRADING ApS (Nu: INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -164' DKK EKC HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 597' DKK DEALING TRADING ApS (Nu: INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 598' DKK DEALING TRADING ApS (Nu: INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DEALING TRADING ApS (Nu: INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS (38 år) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1986 hos INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS (tidligere DEALING TRADING ApS) som Reel ejer og Direktør. Denne rolle har Ellen Kristine Cravach nu besiddet i 38 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen reklameplads i medier. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 14' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EKC HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS
Via EKC HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
EKC HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2007 -
INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.1996
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Ellen Cravach (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
EKC HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2007
Registreringsdato: 20.12.2007 -
EKC HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2007
Registreringsdato: 20.12.2007
Blå bog (fortsat)
Ellen har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.09.1986 - Stadig aktiv
Direktør
28.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.09.1998 - 01.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Ellen Kristine Cravach er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EKC HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 194' DKK. Igennem sit holdingselskab EKC HOLDING ApS har Ellen dermed også ejerandele i INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Ellen Kristine Cravach, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor DEALING TRADING ApS (Nu: INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS) fremviste et overskud på 354' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor EKC HOLDING ApS fremviste et underskud på 164' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 21' DKK (EKC HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 292' DKK (DEALING TRADING ApS (Nu: INSIGHT MEDIA/MARKETING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 194' DKK (EKC HOLDING ApS).