Minka Arnanguaq Heilmann
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | KNY 2000 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE (3 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2006 i KNY 2000 ApS (tidligere KIMINKA ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Minka Arnanguaq Heilmann i 1 år 1 måned, før fratrædelsen d. 27. marts 2007.
Virksomhedens branche var dengang indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. maj 2013.
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Minkapower v/Minka Arnanguaq Heilmann (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2009
Registreringsdato: 30.11.2009 -
Minkapower v/Minka Arnanguaq Heilmann (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.04.2007
Registreringsdato: 15.04.2007 -
KIMINKA HOLDING ApS (Nu: KIM NYHOLM ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2007
Registreringsdato: 27.03.2007
Blå bog (fortsat)
Minka har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
15.04.2007 - 30.11.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.02.2007 - 27.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.02.2006 - 27.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.02.2006 - 27.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Minka' netværk er Søren Windell.