Kathrine Agger-McMenomy
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cyan I/S v/Kathrine Agger og Nanna Marie Søbirk Poulsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.243' DKK AF Agger ApS (2022) |
Største underskud: | -331' DKK AF Agger ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.494' DKK AF Agger ApS (2023) |
Største gæld: | 2.639' DKK AF Agger ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos AF Agger ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kathrine Agger (15 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2006 ved Cyan I/S v/Kathrine Agger og Nanna Marie Søbirk Poulsen i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Nanna Marie Søbirk Poulsen at Kathrine Agger-McMenomy stiftede Cyan I/S v/Kathrine Agger og Nanna Marie Søbirk Poulsen den dag i december 2006. Rollen som Ejer og Stifter havde Kathrine i 8 måneder, før fratrædelsen den 1. september 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen formgivning og industrielt design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AF Agger ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
AF Agger ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
CYAN v/Kathrine Agger (Nu: Kathrine Agger) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
AF AGGERFLACHS I/S (Nu: AF AGGER I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
AF Agger ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.09.2016
Registreringsdato: 15.09.2016
Blå bog (fortsat)
Kathrine har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.08.2007 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2015 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.12.2006 - 01.09.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor AF Agger ApS landede et overskud på 1.243' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor AF Agger ApS landede et underskud på 331' DKK.