Allan Kjær Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARIBO ERHVERVS- OG UDVIKLINGSFOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.348' DKK FONDEN ØSTDANSK TURISME (Nu: Fonden Dansk Turisme Innovation) (2016) |
Største underskud: | -1.390' DKK FONDEN ØSTDANSK TURISME (Nu: Fonden Dansk Turisme Innovation) (2017) |
Største egenkapital: | 4.230' DKK FONDEN ØSTDANSK TURISME (Nu: Fonden Dansk Turisme Innovation) (2016) |
Største gæld: | 8.513' DKK FONDEN ØSTDANSK TURISME (Nu: Fonden Dansk Turisme Innovation) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FONDEN ØSTDANSK TURISME (Nu: Fonden Dansk Turisme Innovation) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MARIBO ERHVERVS- OG UDVIKLINGSFOND (11 år 4 måneder) |
Det hele startede i 2005 i MARIBO ERHVERVS- OG UDVIKLINGSFOND i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Allan Kjær Hansen i 11 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 9. maj 2017.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 som viste et underskud på 4' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Folkets Hus Catering
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
MARIBO ERHVERVS- OG UDVIKLINGSFOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2017
Registreringsdato: 09.05.2017 -
FONDEN ØSTDANSK TURISME (Nu: Fonden Dansk Turisme Innovation)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2016
Registreringsdato: 26.04.2016 -
Folkets Hus Catering (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.10.2015
Registreringsdato: 20.10.2015
Blå bog (fortsat)
Allan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2005 - 09.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2011 - 26.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.08.2006 - 10.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.08.2006 - 16.04.2007
Ejerandel: Intet ejerskab