Bo Tranberg
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | STACO NORDIC A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.388' DKK STACO NORDIC ApS (Nu: STACO NORDIC A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -2.802' DKK Viborg HK ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 12.414' DKK STACO NORDIC ApS (Nu: STACO NORDIC A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 22.637' DKK STACO NORDIC ApS (Nu: STACO NORDIC A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Viborg HK ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advance Sport v/Bo Tranberg (17 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 2005 hos STACO NORDIC A/S (tidligere STACO NORDIC ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Bo Tranberg i 1 år 1 måned, inden stoppet den 21. marts 2006.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 2.309' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advance Sport v/Bo Tranberg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Viborg HK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2017
Registreringsdato: 30.11.2017 -
Viborg HK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2015
Registreringsdato: 02.09.2015 -
Advance Sport v/Bo Tranberg (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2007
Registreringsdato: 01.06.2007
Blå bog (fortsat)
Bo har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2015 - 30.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.02.2005 - 21.03.2006
Ejerandel: Intet ejerskab