Mark Ildved Bergmann
Erhvervsaktiv siden: | 4. feb. 1998 (26 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOMASO A/S (Direktør) |
Største overskud: | 4.087' DKK BERGMANN GRUPPEN A/S (2023) |
Største underskud: | -1.458' DKK Bergmann Diamantskæring ApS (Nu: CPH NORD ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 12.768' DKK Bergmann Group ApS (Nu: Mark Bergmann Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 25.347' DKK BERGMANN GRUPPEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos BERGMANN GRUPPEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BERGMANN GRUPPEN A/S (13 år 10 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1998 i JOMASO A/S (tidligere BRDR. BERGMANN MURERFIRMA ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Mark Ildved Bergmann i 3 år 2 måneder, inden stoppet d. 4. april 2001.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. august 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mark Bergmann Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BERGMANN GRUPPEN A/S
Via Mark Bergmann Holding ApS -
Bergmann Dam Stilladser ApS
Via Mark Bergmann Holding ApS -
Caminos ApS
Via Mark Bergmann Holding ApS -
BB Real Estate ApS
Via Mark Bergmann Holding ApS
Direktørposter (4)
-
BERGMANN GRUPPEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2010 -
Bergmann Dam Stilladser ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
BB Real Estate ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2017 -
Mark Bergmann Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
BERGMANN GRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.11.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Bergmann Diamantskæring ApS (Nu: CPH NORD ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2019
Registreringsdato: 20.09.2019 -
BB Real Estate ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.08.2017
Registreringsdato: 02.08.2017 -
Bergmann Diamantskæring ApS (Nu: CPH NORD ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.04.2017
Registreringsdato: 27.04.2017
Blå bog (fortsat)
Mark har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
27.04.2017 - 20.09.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.11.2010 - 30.06.2016
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.11.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mark Ildved Bergmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mark Bergmann Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.768' DKK. Igennem sit holdingselskab Mark Bergmann Holding ApS har Mark dermed også ejerandele i BERGMANN GRUPPEN A/S (100%), Bergmann Dam Stilladser ApS (50-66.65%), Caminos ApS (10-14.99%) & BB Real Estate ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mark Ildved Bergmann, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor BERGMANN GRUPPEN A/S fremviste et overskud på 4.087' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Bergmann Dam Stilladser ApS fremviste et underskud på 611' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.087' DKK (BERGMANN GRUPPEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 611' DKK (Bergmann Dam Stilladser ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.768' DKK (Bergmann Group ApS (Nu: Mark Bergmann Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -226' DKK (Bergmann Dam Stilladser ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Daniel Dam Hansen.