Jan Michael Larsen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2007 - 25. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | Præstborg (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Præstborg (17 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2007 hos Præstborg (tidligere Stutteri Præsteborg v/Jan Larsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jan Michael Larsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jan nu besiddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor blandet drift.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Præstborg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Præstgaard Økologi I/S (Nu: Præstborg Økologi I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
Præstgaard Økologi I/S (Nu: Præstborg Økologi I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.11.2020
Registreringsdato: 09.11.2020 -
Stutteri Præsteborg v/Jan Larsen (Nu: Præstborg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
09.11.2020 - 25.04.2024
Ejerandel: 90%