John-Erik Bang
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2007 (17 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bang CPH v/ John-Erik Bang (Ejer) |
Største overskud: | 86' DKK Waldi ApS (2019-20) |
Største underskud: | -54' DKK BA.UD ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 195' DKK Waldi ApS (2020-21) |
Største gæld: | 112' DKK BANG AKADEMI ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bang CPH v/ John-Erik Bang (17 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2007 hos Bang CPH v/ John-Erik Bang (tidligere Lykion v/John-Erik Bang) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af John-Erik Bang og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har John-Erik nu bestreddet i 17 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor undervisning i kulturelle discipliner.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Bang CPH v/ John-Erik Bang
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BANG AKADEMI ApS
Ejerandel: 100% -
BA.UD ApS
Ejerandel: 100% -
Waldi ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
BANG AKADEMI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2013 -
BA.UD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2014
Repræsentant (1)
-
Trygskole
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.09.2024 Ny
Tidslinje (13)
-
trivselnu.org (Nu: Trygskole)
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024 -
Waldi ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
Waldi ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.11.2015
Registreringsdato: 10.11.2015
Blå bog (fortsat)
John-Erik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
16.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
10.11.2015 - 12.04.2024
Ejer
10.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Waldi ApS kunne offentliggøre et overskud på 86' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor BA.UD ApS kunne offentliggøre et underskud på 54' DKK.