Jan Erik Karlskov Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1987 (37 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HEXATEL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 699' DKK CSF-DYNAMICS A/S (2018-19) |
Største underskud: | -2.072' DKK CSF-DYNAMICS A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 427' DKK RailMates ApS (2023) |
Største gæld: | 16.157' DKK CSF-DYNAMICS A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos CSF-DYNAMICS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af innobiz.dk v/Jan Erik Karlskov Jensen (17 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1987 ved HEXATEL ApS (tidligere ApS KBIL 9 NR. 1334) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Jan Erik Karlskov Jensen i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen den 6. april 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. juli 1990.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
innobiz.dk v/Jan Erik Karlskov Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RailMates ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
RailMates ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Karlskov Jensen 2017 Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021 -
Mates 2017 Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021 -
Karlskov Jensen 2017 Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
01.08.2017 - 04.02.2021
Reel ejer
01.01.2019 - 04.02.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.08.2017 - 04.02.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2017 - 31.07.2018
Direktør
01.08.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2018 - 31.12.2018
Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2000 - 17.04.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor RailMates ApS landede et overskud på 149' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor RailMates ApS landede et underskud på 37' DKK.