Flemming Ostenfeld
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2007 (17 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAJANA c/o FLEMMING OSTENFELD (Ejer) |
Største overskud: | 2.113' DKK F. Ostenfeld Holding ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 10.561' DKK F. Ostenfeld Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 2.997' DKK OSTENFELD TRADING ApS (Nu: FOV ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos OSTENFELD TRADING ApS (Nu: FOV ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af FOV ApS (16 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2007 i FAJANA c/o FLEMMING OSTENFELD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Flemming Ostenfeld der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Flemming i 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med tekstiler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F. Ostenfeld Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
FOV ApS
Via F. Ostenfeld Holding ApS -
F.O. B ApS
Via F. Ostenfeld Holding ApS -
FOT Trading ApS
Via F. Ostenfeld Holding ApS -
FOHØ ApS
Via F. Ostenfeld Holding ApS
Direktørposter (5)
-
FOT Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2018 -
FOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2007 -
F. Ostenfeld Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2018 -
F.O. B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2014 -
FOHØ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2019
Tidslinje (16)
-
FOHØ ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2021
Registreringsdato: 01.05.2021 -
F.O. TRADING ApS (Nu: F.O. B ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2021
Registreringsdato: 01.05.2021 -
FOHØ ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.03.2019
Registreringsdato: 19.03.2019
Blå bog (fortsat)
Flemming har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
02.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
19.03.2019 - 01.05.2021
Reel ejer og Direktør
19.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.12.2014 - 01.05.2021
Direktør og Reel ejer
11.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2010 - 29.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Ostenfeld er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn F. Ostenfeld Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.561' DKK. Igennem holdingselskabet F. Ostenfeld Holding ApS har Flemming derfor også ejerandele i FOV ApS (100%), F.O. B ApS (100%), FOT Trading ApS (100%) & FOHØ ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Flemming Ostenfeld, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor F. Ostenfeld Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.113' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.113' DKK (F. Ostenfeld Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.561' DKK (F. Ostenfeld Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 963' DKK (FOT Trading ApS).