Susanne Nørgård Zielinski
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUS Service v/Susanne Nørgård Zielinski (Ejer) |
Største overskud: | 408' DKK SUS-Service ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 523' DKK SUS-Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.556' DKK SUS-Service ApS (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos SUS-Service ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SUS Service v/Susanne Nørgård Zielinski (14 år 10 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2007 ved SUS Service v/Susanne Nørgård Zielinski i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Susanne Nørgård Zielinski der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Susanne i 14 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SUS-Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SUS-Service ApS
Via SUS-Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SUS-Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2021 -
SUS-Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2021
Tidslinje (7)
-
SUS Service v/Susanne Nørgård Zielinski (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
SUS-Service ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.06.2021
Registreringsdato: 15.06.2021 -
SUS-Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2021
Registreringsdato: 15.06.2021
Blå bog (fortsat)
Susanne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2007 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
08.06.2021 - 15.06.2021
Direktør og Reel ejer
08.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Susanne Nørgård Zielinski er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SUS-Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 523' DKK. Gennem sit holdingselskab SUS-Holding ApS har Susanne dermed også andele i SUS-Service ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Susanne Nørgård Zielinski, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SUS-Service ApS landede et overskud på 408' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 408' DKK (SUS-Service ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 523' DKK (SUS-Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 442' DKK (SUS-Service ApS).