Thomas Helbo Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2007 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thomas Helbo Fysioterapi (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af FysioCenter Kalundborg I/S (9 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 i Thomas Helbo Fysioterapi som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Thomas Helbo Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Thomas i 8 år 1 måned, inden stoppet d. 28. februar 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. februar 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FysioCenter Kalundborg I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
H.J Holdings ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
H.J Estates ApS
Via H.J Holdings ApS
Direktørposter (2)
-
H.J Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2023 -
H.J Estates ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
H.J Holdings ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023 -
H.J Estates ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023 -
H.J Holdings ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
12.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
18.02.2015 - 31.03.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.01.2007 - 28.02.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Helbo Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H.J Holdings ApS (50% ejerskab). Igennem sit holdingselskab H.J Holdings ApS har Thomas dermed også ejerandele i H.J Estates ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Thomas Helbo Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Maja Jensen.