Mads Nyvang Foghmar
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MF-Power v/Mads Nyvang Foghmar (Ejer) |
Største overskud: | 2.465' DKK PSQ Power ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.694' DKK PSQ Power ApS (2023) |
Største gæld: | 2.220' DKK PSQ Power ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos PSQ Power ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MF-Power v/Mads Nyvang Foghmar (17 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2007 ved MF-Power v/Mads Nyvang Foghmar i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mads Nyvang Foghmar og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Mads nu bestreddet i 17 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen fremstilling af andet elektrisk udstyr.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MF-Power v/Mads Nyvang Foghmar
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PSQ Power ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
PSQ Power ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
PSQ Power ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
PSQ Power ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
EL-CON POWER ApS (Nu: CGP F&S ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2015
Registreringsdato: 30.11.2015
Blå bog (fortsat)
Mads har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
31.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
19.04.2012 - 30.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PSQ Power ApS kunne fremvise et overskud på 2.465' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Anders Jahr Kristensen.