Laila Tórsheim
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2007 (17 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Yogakompagniet v/Laila Tórsheim (Ejer) |
Største overskud: | 720' DKK Yogavivo ApS (2021) |
Største underskud: | -157' DKK Yogavivo ApS (2015) |
Største egenkapital: | 619' DKK Yogavivo ApS (2021) |
Største gæld: | 1.708' DKK Yogavivo ApS (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Yogavivo ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Yogakompagniet ApS (9 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2007 hos Yogakompagniet v/Laila Tórsheim i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Laila Tórsheim der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Laila i 8 år 10 måneder, inden stoppet den 31. december 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Love LT Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Yogakompagniet ApS
Via Love LT Holding ApS -
Yogavivo ApS
Via Love LT Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Cyklusinstituttet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2018 -
Yogakompagniet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2015 -
Love LT Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Cyklusinstituttet IVS (Nu: Cyklusinstituttet ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.08.2018
Registreringsdato: 10.08.2018 -
Yogakompagniet v/Laila Tórsheim (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
Yogakompagniet ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015
Blå bog (fortsat)
Laila har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
08.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2007 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.05.2015 - 30.06.2015
Direktør
14.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Laila Tórsheim er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Love LT Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 410' DKK. Gennem sit holdingselskab Love LT Holding ApS har Laila dermed også andele i Yogakompagniet ApS (100%) samt Yogavivo ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Laila Tórsheim, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor Love LT Holding ApS landede et overskud på 259' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Love LT Holding ApS landede et underskud på 129' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 451' DKK (Yogavivo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 547' DKK (Yogavivo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 65' DKK (Cyklusinstituttet IVS (Nu: Cyklusinstituttet ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Laila' netværk er Nanna Ewald Stigel.