Bjarne Bo Duus Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 1984 (39 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROMIAS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ozon / O3 v/Bjarne Bo Duus Jensen (17 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1984 ved PROMIAS A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bjarne Bo Duus Jensen i 11 år 5 måneder, før stoppet den 2. april 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. maj 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ozon / O3 v/Bjarne Bo Duus Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
BERGQVIST FACTORING ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.05.2008
Registreringsdato: 21.05.2008 -
BERGQVIST FACTORING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2007
Registreringsdato: 01.10.2007 -
Ozon / O3 v/Bjarne Bo Duus Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.02.2007
Registreringsdato: 08.02.2007
Blå bog (fortsat)
Bjarne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.10.2007 - 21.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.05.1986 - 19.06.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.10.1984 - 02.04.1996
Ejerandel: Intet ejerskab