Ismail Öztürk
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2007 (17 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Svalegården Herre Frisør v/Ismayil Öztürk (Ejer) |
Største overskud: | 65' DKK IB Polering ApS (2023) |
Største underskud: | -858' DKK IB Polering ApS (2016) |
Største egenkapital: | 138' DKK IB Polering ApS (2023) |
Største gæld: | 1.901' DKK IB Polering ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Svalegården Herre Frisør v/Ismayil Öztürk (9 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2007 hos Svalegården Herre Frisør v/Ismayil Öztürk med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ismail Öztürk der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Ismail i 9 år 3 måneder, før stoppet d. 31. maj 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen frisørsaloner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IB Polering ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
IB Polering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2024
Tidslinje (6)
-
IB Polering ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
IB Polering ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
IB Polering ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.03.2024
Registreringsdato: 17.03.2024
Blå bog (fortsat)
Ismail har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.03.2024 - 17.03.2024
Reel ejer
07.03.2024 - 17.03.2024
Reel ejer
18.03.2024 - 02.06.2024
Ejer
18.03.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.06.2024 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2007 - 31.05.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ismail' netværk er Anisa Mohammadi.