Jakob Bie Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lystruphus v/Jakob Bie Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 1.227' DKK LystrupHus ApS (2021) |
Største underskud: | -238' DKK LystrupHus ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.191' DKK LystrupHus Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 3.215' DKK Tryg bolig ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos LystrupHus ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lystruphus v/Jakob Bie Rasmussen (14 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2007 ved Lystruphus v/Jakob Bie Rasmussen (tidligere JBR Handel og Service v/Jakob Bie Rasmussen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jakob Bie Rasmussen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jakob i 14 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. maj 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LystrupHus Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Tryg bolig ApS
Via LystrupHus Holding ApS -
LystrupHus ApS
Via LystrupHus Holding ApS
Direktørposter (3)
-
LystrupHus Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2021 -
Tryg bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2020 -
LystrupHus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2021
Ejendomme (4)
Tidslinje (16)
-
Tryg bolig ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
LystrupHus ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021 -
LystrupHus Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021
Blå bog (fortsat)
Jakob har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
29.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.08.2020 - 01.12.2021
Reel ejer og Direktør
13.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2021 - 29.11.2021
Direktør og Reel ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2007 - 31.05.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Reel ejer og Direktør
11.02.2019 - 11.09.2019
Ejer
11.02.2019 - 09.07.2019
Ejerandel: 100%
Jakob Bie Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LystrupHus Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.191' DKK. Gennem sit holdingselskab LystrupHus Holding ApS har Jakob dermed også andele i Tryg bolig ApS (50-66.65%) og LystrupHus ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jakob Bie Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor LystrupHus ApS landede et overskud på 1.227' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor LystrupHus ApS landede et underskud på 238' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 647' DKK (LystrupHus Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 238' DKK (LystrupHus ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.191' DKK (LystrupHus Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -293' DKK (Tryg bolig ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Morten Damkjær Maimburg.