Pia Lykke
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Western DK I/S v/Birte Villum Sørensen & Pia Fredløv Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 5.355' DKK LYKKE SMEDEN A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 38.984' DKK LYKKE SMEDEN A/S (2023) |
Største gæld: | 42.778' DKK LYKKE SMEDEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos LYKKE SMEDEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LYKKE SMEDEN A/S (8 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2007 i Western DK I/S v/Birte Villum Sørensen & Pia Fredløv Nielsen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Birte Villum Almar at Pia Lykke stiftede Western DK I/S v/Birte Villum Sørensen & Pia Fredløv Nielsen den dag i januar 2007. Hvervet som Ejer og Stifter havde Pia i 7 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P. Lykke ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
P. Lykke ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
LYKKE SMEDEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.05.2016
Tidslinje (9)
-
Pia Lykke (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
P. Lykke ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022 -
P. Lykke ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.11.2013 - 30.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2007 - 25.05.2016
Bestyrelsesmedlem
26.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor P. Lykke ApS fremviste et overskud på 506' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.355' DKK (LYKKE SMEDEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.984' DKK (LYKKE SMEDEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.021' DKK (P. Lykke ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Martin Lykke.