Anette Zophia Abildgaard
Karrieren startede hos: | J.M.M. TRADING A/S. HOVEDGÅRD (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.294' DKK PAMM A/S (2015) |
Største underskud: | -884' DKK PAMM A/S (2016) |
Største egenkapital: | 4.230' DKK PAMM A/S (2020) |
Største gæld: | 2.803' DKK PAMM A/S (2015) |
Det begyndte for alvor for nu flere år siden ved J.M.M. TRADING A/S. HOVEDGÅRD (tidligere HOVEDGAARD AUTOHANDEL A/S, HOVEDGAARD) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Anette Zophia Abildgaard i 28 år 6 måneder, før fratrædelsen den 9. januar 2001.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 9. januar 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
Bestyrelsesposter (1)
-
PAMM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.1996
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Zophias (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.10.2017
Registreringsdato: 10.10.2017 -
HOVEDGAARD AUTOHANDEL A/S, HOVEDGAARD (Nu: J.M.M. TRADING A/S. HOVEDGÅRD)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2001
Registreringsdato: 09.01.2001 -
DANFIKO A/S (Nu: DANFIKO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.1996
Registreringsdato: 19.12.1996
Blå bog (fortsat)
Anette har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
10.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
28.06.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1972 - 09.01.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.11.1978 - 19.12.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Anette Zophia Abildgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved PAMM A/S der præsenterede et overskud på 2.294' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved PAMM A/S der præsenterede et underskud på 884' DKK.
Anette har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 6 måneder fra 1972 til 2001 hos J.M.M. TRADING A/S. HOVEDGÅRD.
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Per Møller Madsen.