Erik Frodelund
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOGENS BIRKEDAL JACOBSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.779' DKK DE BERGSKE BLADE A/S (Nu: BERLINGSKE AF 2007 A/S) (2016) |
Største underskud: | -8.241' DKK DE BERGSKE BLADE A/S (Nu: BERLINGSKE AF 2007 A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 87.521' DKK METROPOL ONLINE A/S (Nu: MOL HOLDING A/S) (2018) |
Største gæld: | 46.895' DKK DE BERGSKE BLADE A/S (Nu: BERLINGSKE AF 2007 A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 324 årsværk hos DE BERGSKE BLADE A/S (Nu: BERLINGSKE AF 2007 A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af JuraEksperten v/Erik Frodelund (17 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1984 ved MOGENS BIRKEDAL JACOBSEN ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Frodelund i 8 år 4 måneder, før stoppet den 19. maj 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. maj 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JuraEksperten v/Erik Frodelund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (37)
-
JuraEksperten v/Erik Frodelund (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2007
Registreringsdato: 01.03.2007 -
4S AF 18. MARTS 1992 ApS (Nu: DE 3 STIFTSTIDENDER OG JYDSKE VESTKYSTEN ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2005
Registreringsdato: 12.10.2005 -
ÅRHUS RADIOBUREAU ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2005
Registreringsdato: 10.10.2005
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2001 - 12.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.11.2004 - 10.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2001 - 28.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.05.2002 - 25.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 8 måneder fra 1993 til 2003 hos Sydgruppen Østjylland ApS.