Leif Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2007 (17 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LNI Consulting v/Leif Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 926' DKK SEASOLUTIONS ApS (2021) |
Største underskud: | -1.159' DKK SEASOLUTIONS ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.258' DKK SEAPAY ApS (2019) |
Største gæld: | 4.708' DKK SEAPAY ApS (2015) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos SEAPAY ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af LNI HOLDING ApS (16 år 10 måneder) |
Det begyndte den dag i 2007 hos LNI Consulting v/Leif Nielsen (tidligere Senior Consultant v/Leif Nielsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Leif Nielsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Leif i 10 måneder, inden stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LNI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SEAPAY ApS
Via LNI HOLDING ApS -
SEASOLUTIONS ApS
Via SEAPAY ApS
Direktørposter (3)
-
LNI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2007 -
SEAPAY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2007 -
SEASOLUTIONS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
SEAPAY DIS ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
SEASOLUTIONS ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2019
Registreringsdato: 06.12.2019 -
SEAPAY DIS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.07.2014
Registreringsdato: 29.07.2014
Blå bog (fortsat)
Leif har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.11.2007 - 30.11.2022
Direktør
08.11.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.07.2014 - 01.10.2021
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
08.09.2011 - 30.03.2018
Bestyrelsesmedlem
08.09.2011 - 06.12.2019
Direktør
23.05.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.03.2018 - 30.12.2019
Reel ejer
31.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.02.2007 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SEASOLUTIONS ApS landede et overskud på 926' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SEASOLUTIONS ApS landede et underskud på 1.159' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 234' DKK (SEASOLUTIONS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 320' DKK (SEAPAY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 107' DKK (SEAPAY DIS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -616' DKK (SEAPAY ApS).