Jette Fro Kobber
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1990 (34 år) |
Karrieren startede hos: | ELASTÅL-KONSTRUKTIONER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.097' DKK Livøoverfarten ApS (2023) |
Største underskud: | -697' DKK M/S BERTHA-K ApS (Nu: Jkobber ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.162' DKK M/S BERTHA-K ApS (Nu: Jkobber ApS) (2021) |
Største gæld: | 3.150' DKK M/S BERTHA-K ApS (Nu: Jkobber ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Livøoverfarten ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jkobber ApS (9 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1990 hos ELASTÅL-KONSTRUKTIONER A/S (tidligere A/S PSE NR. 3998) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jette Fro Kobber i 7 år 4 måneder, inden stoppet den 29. januar 1998.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. januar 1998.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JK Shoppen v/J. Kobber
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jkobber ApS
Ejerandel: 100% -
JK Bussen ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (2)
-
Jkobber ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2018 -
JK Bussen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2017
Tidslinje (25)
-
M/S THEA-K ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022 -
Livøoverfarten ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
Livøoverfarten ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021
Blå bog (fortsat)
Jette har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
01.01.2015 - 27.06.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.04.2020 - 28.02.2021
Reel ejer
08.04.2020 - 01.03.2021
Direktør
01.03.2021 - 24.05.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2015 - 26.02.2019
Direktør
15.06.2015 - 24.11.2017
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor M/S BERTHA-K ApS (Nu: Jkobber ApS) fremviste et overskud på 554' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor M/S BERTHA-K ApS (Nu: Jkobber ApS) fremviste et underskud på 697' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.097' DKK (Livøoverfarten ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 195' DKK (M/S BERTHA-K ApS (Nu: Jkobber ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 917' DKK (Livøoverfarten ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -673' DKK (JK Bussen IVS (Nu: JK Bussen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Jens Christian Bonde Jantzen.