Anne Kristina Kastbjerg Kleiner
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Møntvaskeriet I/S (Ejer) |
Største overskud: | 572' DKK LS Invest Randers ApS (2021) |
Største underskud: | -327' DKK LS Invest Randers ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.507' DKK LS Invest Randers ApS (2021) |
Største gæld: | 487' DKK LS Invest Randers ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Møntvaskeriet I/S (17 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2007 hos Møntvaskeriet I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Leo Kastbjerg Nissen, Sonny Stensgaard Kastbjerg Kleiner, Marie Helene Kastbjerg Nissen at Anne Kristina Kastbjerg Kleiner stiftede Møntvaskeriet I/S den dag i januar 2007. Titlen som Ejer og Stifter har Anne nu besiddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen renserier, selvbetjeningsvaskerier mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LS Invest Randers ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Møntvaskeriet I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
LS Invest Randers ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
VOLDBY BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2021
Registreringsdato: 11.03.2021 -
VOLDBY BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2016
Registreringsdato: 04.04.2016
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2016 - 11.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Leo Kastbjerg Nissen.