Birgitte Skovrup Holde
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆGEHUS NORD ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lægehus Nord I/S (17 år 8 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2006 hos LÆGEHUS NORD ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Birgitte Skovrup Holde i 7 år, inden stoppet den 10. oktober 2013.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Grindsted Lægehus I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Lægehus Nord I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
LÆGEHUSET VESTERGADE I/S (Nu: Grindsted Lægehus I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Vejen Lægehus I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Vejen Lægehus I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024
Blå bog (fortsat)
Birgitte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
08.03.2024 - 30.06.2024
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2006 - 10.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Birgitte' netværk er Henrik Rasmussen.