Pia Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KBIL 38 NR. 1973 (Direktør) |
Største overskud: | 293' DKK ApS KBIL 38 NR. 1973 (2020) |
Største underskud: | -383' DKK ApS KBIL 38 NR. 1973 (2021) |
Største egenkapital: | 1.940' DKK ApS KBIL 38 NR. 1973 (2020) |
Største gæld: | 5.643' DKK Søren Søndergaard Ejendomme III Aps (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Pia Søndergaard Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ApS KBIL 38 NR. 1973 (12 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1995 ved ApS KBIL 38 NR. 1973 som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Pia Søndergaard i 12 år 4 måneder, før fratrædelsen den 24. april 2008.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 91' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Il Terrazzo Heatherhill
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Pia Søndergaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Søren Søndergaard Ejendomme III Aps
Via Pia Søndergaard Holding ApS -
Heatherhill Strandbar ApS
Via Pia Søndergaard Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Heatherhill Strandbar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2021 -
Søren Søndergaard Ejendomme III Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2019 -
Pia Søndergaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2019
Tidslinje (9)
-
Heatherhill Strandbar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021 -
Søren Søndergaard Ejendomme III Aps
Tilknyttet som direktørDato: 21.06.2019
Registreringsdato: 21.06.2019 -
Pia Søndergaard Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019
Blå bog (fortsat)
Pia har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
21.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
18.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.11.1995 - 24.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Pia Søndergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pia Søndergaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 460' DKK. Igennem sit holdingselskab Pia Søndergaard Holding ApS har Pia dermed også ejerandele i Søren Søndergaard Ejendomme III Aps (100%) og Heatherhill Strandbar ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Pia Søndergaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Søren Søndergaard Ejendomme III Aps fremviste et overskud på 234' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Heatherhill Strandbar ApS fremviste et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 178' DKK (Søren Søndergaard Ejendomme III Aps).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 91' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1973).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.404' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1973).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 37' DKK (Heatherhill Strandbar ApS).