Pelle Ivan Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pral Clothing I/S v/Pelle Ivan Olsen og Rasmus Robert Pedersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Another level (2 år) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2006 ved Pral Clothing I/S v/Pelle Ivan Olsen og Rasmus Robert Pedersen i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Rasmus Robert Pedersen at Pelle Ivan Olsen stiftede Pral Clothing I/S v/Pelle Ivan Olsen og Rasmus Robert Pedersen den dag i november 2006. Rollen som Ejer og Stifter havde Pelle i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 15. maj 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen fremstilling af anden yderbeklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Another level
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Another level (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.09.2022
Registreringsdato: 16.09.2022 -
Pral I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.01.2010
Registreringsdato: 18.01.2010 -
Pral Clothing I/S v/Pelle Ivan Olsen og Rasmus Robert Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2008
Registreringsdato: 15.05.2008
Blå bog (fortsat)
Pelle har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.05.2008 - 18.01.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.11.2006 - 15.05.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager