Berith Heinzl
Erhvervsaktiv siden: | 4. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Adlogic v/Berith Heinzl (Ejer) |
Største overskud: | 108' DKK Wetap Scandinavia ApS (2022) |
Største underskud: | -95' DKK Wetap Scandinavia ApS (2023) |
Største egenkapital: | 140' DKK Wetap Scandinavia ApS (2022) |
Største gæld: | 40' DKK Wetap Scandinavia ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Adlogic v/Berith Heinzl (16 år) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2006 ved Adlogic v/Berith Heinzl (tidligere Vange Consult v/Berith Heinzl) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Berith Heinzl der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Berith i 16 år, før stoppet den 31. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor kunsthandel og gallerivirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Waste Outlet I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vange Heinzl Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Wetap Scandinavia ApS
Via Vange Heinzl Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Wetap Scandinavia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2021 -
Vange Heinzl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2021
Tidslinje (8)
-
Vange Consult v/Berith Heinzl (Nu: Adlogic v/Berith Heinzl) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
WETAP I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
Vange Heinzl Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2021
Registreringsdato: 24.06.2021
Blå bog (fortsat)
Berith har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
24.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
24.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.12.2006 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2020 - 30.09.2021
Ejerandel: 50%
Berith Heinzl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vange Heinzl Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet Vange Heinzl Holding ApS har Berith derfor også ejerandele i Wetap Scandinavia ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Berith Heinzl, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Wetap Scandinavia ApS kunne offentliggøre et overskud på 108' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Wetap Scandinavia ApS kunne offentliggøre et underskud på 95' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 95' DKK (Wetap Scandinavia ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45' DKK (Wetap Scandinavia ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Vange Heinzl Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Berith' netværk er Jesper Heinzl.