Søren Egelund Viktor
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JS Net v/Søren Egelund Viktor og Jane Katrine Kristensen (Ejer) |
Største overskud: | 495' DKK Broker4life ApS (2023-24) |
Største underskud: | -37' DKK Broker4life ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 687' DKK Broker4life ApS (2023-24) |
Største gæld: | 881' DKK Broker4life ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Broker4life ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wetraveltheworld (13 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2006 i JS Net v/Søren Egelund Viktor og Jane Katrine Kristensen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jane Katrine Viktor at Søren Egelund Viktor stiftede JS Net v/Søren Egelund Viktor og Jane Katrine Kristensen den dag i december 2006. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Søren i 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. april 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel fra postordreforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. april 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Wetraveltheworld
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Broker4life ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DIRECT HARDWARE SUPPLY ApS
Via Broker4life ApS
Direktørposter (1)
-
Broker4life ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Broker4life ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
Broker4life ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
cakesandmore v/Søren Viktor (Nu: Wetraveltheworld) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2011
Registreringsdato: 01.07.2011
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
22.09.2008 - 04.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2006 - 30.04.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Egelund Viktor er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Broker4life ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 687' DKK. Gennem holdingselskabet Broker4life ApS har Søren derfor også andele i DIRECT HARDWARE SUPPLY ApS (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Søren Egelund Viktor, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor Broker4life ApS kunne fremvise et overskud på 495' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Broker4life ApS kunne fremvise et underskud på 37' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Niels Esbensen.