Helle Klint
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gruppesamarbejdet, Lægerne i Ribe (Ejer) |
Største overskud: | 1.331' DKK LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.173' DKK LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S (2018-19) |
Største gæld: | 6.019' DKK LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gruppesamarbejdet, Lægerne i Ribe (17 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2006 i Gruppesamarbejdet, Lægerne i Ribe i hvervet som Ejer. Helle Klint købte sig ind i virksomheden den 1. november 2006 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Helle af: Kirsten Margrethe Beim, Judy Platz Christensen, Bente Krejberg Bertelsen og 4 andre personer. Hvervet som Ejer har Helle nu besiddet i 17 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen alment praktiserende læger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S
Ejerandel: 10-14.99% -
Gruppesamarbejdet, Lægerne i Ribe
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Tidslinje (4)
-
LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2015
Registreringsdato: 01.12.2015 -
LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2007
Registreringsdato: 16.05.2007
Blå bog (fortsat)
Helle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2007 - 07.06.2024
Ejer
01.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S landede et overskud på 1.331' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Judy Platz Christensen.