Anders Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vordingborg Vinhandel/Skjold Burne (Ejer) |
Største overskud: | 173' DKK VORDINGBORG ERHVERV A/S (Nu: Business Vordingborg A/S) (2015) |
Største underskud: | -141' DKK VORDINGBORG ERHVERV A/S (Nu: Business Vordingborg A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 1.255' DKK VORDINGBORG ERHVERV A/S (Nu: Business Vordingborg A/S) (2020) |
Største gæld: | 1.567' DKK HANDELSFORENINGEN I VORDINGBORG KOMMUNE FMBA (2015) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos VORDINGBORG ERHVERV A/S (Nu: Business Vordingborg A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vordingborg Vinhandel/Skjold Burne (17 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2006 i Vordingborg Vinhandel/Skjold Burne (tidligere Anders Petersen vin) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anders Petersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Anders nu besiddet i 17 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor detailhandel med drikkevarer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vordingborg Vinhandel/Skjold Burne
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
HANDELSFORENINGEN I VORDINGBORG KOMMUNE FMBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
HANDELSFORENINGEN I VORDINGBORG KOMMUNE FMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2021
Registreringsdato: 27.04.2021 -
HANDELSFORENINGEN I VORDINGBORG KOMMUNE FMBA (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2021
Registreringsdato: 26.04.2021 -
HANDELSFORENINGEN I VORDINGBORG KOMMUNE FMBA (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2019
Registreringsdato: 30.04.2019
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2018 - 29.04.2019
Bestyrelsesmedlem
30.04.2019 - 26.04.2021
Bestyrelsesmedlem
27.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2014 - 20.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i VORDINGBORG ERHVERV A/S (Nu: Business Vordingborg A/S) der præsenterede et overskud på 173' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 5 måneder fra 2021 til i dag hos HANDELSFORENINGEN I VORDINGBORG KOMMUNE FMBA.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Stig Evald Greisgaard Larsen.