Tonni Elise Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1979 (45 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SJ DATA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.121' DKK REVISIONSFIRMAET SVEND AAGE JENSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -278' DKK SVEND AAGE JENSEN HOLDING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 10.955' DKK SVEND AAGE JENSEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.116' DKK REVISIONSFIRMAET SVEND AAGE JENSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS (18 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for længe siden i SJ DATA ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Tonni Elise Jensen i 10 år 11 måneder, inden stoppet d. 22. december 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. december 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SVEND AAGE JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
SVEND AAGE JENSEN HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.02.2020
Registreringsdato: 07.02.2020 -
REVISIONSFIRMAET SVEND AAGE JENSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2013
Registreringsdato: 31.10.2013 -
Hotelejerlejlighed I/S v/Tonni Jensen & Leni Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2007
Registreringsdato: 31.03.2007
Blå bog (fortsat)
Tonni har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1995 - 31.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2006 - 31.03.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.03.2003 - 29.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.1989 - 17.01.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Tonni Elise Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i REVISIONSFIRMAET SVEND AAGE JENSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS) der præsenterede et overskud på 3.121' DKK.
Tonni har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 8 måneder fra 1995 til 2013 hos SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS.
En af de forbindelser som går igen i Tonni' netværk er Svend Aage Jensen.