Morten Bo Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MS Hjørring ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.489' DKK Skousen Hjørring ApS (Nu: MS Hjørring ApS) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.428' DKK Morten Bo Larsen Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 2.114' DKK Skousen Hjørring ApS (Nu: MS Hjørring ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Skousen Hjørring ApS (Nu: MS Hjørring ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af MS Hjørring ApS (9 år 5 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2015 hos MS Hjørring ApS (tidligere Skousen Hjørring ApS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partneren Steen Bo Hemmingsen at Morten Bo Larsen stiftede MS Hjørring ApS den dag i april 2015. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Morten nu bestreddet i 2 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen detailhandel med elektriske husholdningsapparater. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 1.091' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Morten Bo Larsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MS Hjørring ApS
Via Morten Bo Larsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Morten Bo Larsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2017 -
MS Hjørring ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
ML Trading (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.03.2019
Registreringsdato: 18.03.2019 -
ML Trading (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.03.2018
Registreringsdato: 27.03.2018 -
Skousen Hjørring ApS (Nu: MS Hjørring ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.01.2018
Registreringsdato: 25.01.2018
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
27.03.2018 - 18.03.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.04.2015 - 25.01.2018
Direktør
20.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2017 - 24.01.2018
Reel ejer
25.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
13.09.2017 - 21.12.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
15.10.2015 - 30.09.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Bo Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Morten Bo Larsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.428' DKK. Igennem holdingselskabet Morten Bo Larsen Holding ApS har Morten derfor også ejerandele i MS Hjørring ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Morten Bo Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Skousen Hjørring ApS (Nu: MS Hjørring ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.489' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.091' DKK (Skousen Hjørring ApS (Nu: MS Hjørring ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.428' DKK (Morten Bo Larsen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.583' DKK (Skousen Hjørring ApS (Nu: MS Hjørring ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Steen Bo Hemmingsen.