Tanya-Maria Solskov
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOLSKOV-BAHI HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.258' DKK LIBRA ApS (2022-23) |
Største underskud: | -601' DKK SOLSKOV-BAHI HOLDING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 26' DKK SOLSKOV-BAHI HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 1.733' DKK LIBRA ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos LIBRA ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SOLSKOV-BAHI HOLDING ApS (10 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2014 hos SOLSKOV-BAHI HOLDING ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Adel Ben Abdallah Bahi at Tanya-Maria Solskov stiftede SOLSKOV-BAHI HOLDING ApS den dag i maj 2014. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Tanya-Maria nu bestreddet i 6 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor restauranter. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et underskud på 23' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SOLSKOV-BAHI HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LIBRA ApS
Via SOLSKOV-BAHI HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LIBRA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2014 -
SOLSKOV-BAHI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2021
Tidslinje (13)
-
Cleantusindfryds Service (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2024
Registreringsdato: 30.09.2024 -
Cleantusindfryds Service (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023 -
Solskov IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.05.2022
Registreringsdato: 02.05.2022
Blå bog (fortsat)
Tanya-Maria har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.05.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
28.03.2023 - 30.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
18.06.2018 - 02.05.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.06.2018 - 22.06.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
27.05.2014 - 12.01.2021
Ejer
27.05.2014 - Stadig aktiv
Direktør
10.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor LIBRA ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.258' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor SOLSKOV-BAHI HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 601' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tanya-Maria' netværk er Adel Ben Abdallah Bahi.