Christoffer Buch-Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Secoya I/S v/Christoffer Buch-Larsen & René Dalsgaard Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.830' DKK SECOYA ApS (Nu: Orbit Online A/S) (2016) |
Største underskud: | -359' DKK SECOYA ApS (Nu: Orbit Online A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 4.994' DKK SECOYA ApS (Nu: Orbit Online A/S) (2020) |
Største gæld: | 5.244' DKK SECOYA ApS (Nu: Orbit Online A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos SECOYA ApS (Nu: Orbit Online A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BUCH-LARSEN HOLDING ApS (17 år) |
Karrieren som leder startede i 2006 ved Secoya I/S v/Christoffer Buch-Larsen & René Dalsgaard Larsen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren René Dalsgaard Larsen at Christoffer Buch-Larsen stiftede Secoya I/S v/Christoffer Buch-Larsen & René Dalsgaard Larsen den dag i november 2006. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christoffer i 1 år 1 måned, før stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BUCH-LARSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BUCH-LARSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
TEAM JYLLAND IVS (Nu: FRADRAG.NU IVS)
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2017
Registreringsdato: 25.08.2017 -
TEAM JYLLAND IVS (Nu: FRADRAG.NU IVS)
Tilknyttet som direktørDato: 09.10.2014
Registreringsdato: 09.10.2014 -
DANISH TRADE GROUP ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.06.2014
Registreringsdato: 16.06.2014
Blå bog (fortsat)
Christoffer har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.10.2014 - 25.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.06.2013 - 16.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.08.2007 - 31.05.2013
Bestyrelsesmedlem
18.12.2009 - 31.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.02.2012 - 21.09.2012
Bestyrelsesmedlem
31.05.2012 - 21.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor BUCH-LARSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 241' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BUCH-LARSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 231' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42' DKK (SECOYA ApS (Nu: Orbit Online A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.495' DKK (SECOYA ApS (Nu: Orbit Online A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 435' DKK (BUCH-LARSEN HOLDING ApS).