Anja Dalby Aitcheson
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Badstuegade 24 I/S v/Tina Krogsgaard, Birgitta Sonn & Anja Dalby Gerdsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af To the Woods I/S (2 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2006 hos Badstuegade 24 I/S v/Tina Krogsgaard, Birgitta Sonn & Anja Dalby Gerdsen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Birgitta Sonn, Tina Juhl Krogsgaard at Anja Dalby Aitcheson stiftede Badstuegade 24 I/S v/Tina Krogsgaard, Birgitta Sonn & Anja Dalby Gerdsen den dag i december 2006. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anja i 9 måneder, før stoppet d. 30. september 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
To the Woods
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
To the Woods (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2023
Registreringsdato: 04.01.2023 -
Dalby // Lindhardt I/S (Nu: To the Woods I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2020
Registreringsdato: 10.09.2020 -
Dalby // Lindhardt I/S (Nu: To the Woods I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.10.2017
Registreringsdato: 30.10.2017
Blå bog (fortsat)
Anja har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
30.10.2017 - 10.09.2020
Reel ejer
01.11.2017 - 10.09.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.12.2006 - 30.09.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager