Peter Bang Fasting Bauer
Erhvervsaktiv siden: | 17. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bauer Consulting v/Peter Fasting Bauer (Ejer) |
Største overskud: | 44.322' DKK DANSK BOLIGBYG A/S (2020-21) |
Største underskud: | -284' DKK HUMANTRUST A/S (2015) |
Største egenkapital: | 128.186' DKK DANSK BOLIGBYG A/S (2022-23) |
Største gæld: | 327.574' DKK DANSK BOLIGBYG A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 141 årsværk hos JUAL A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af PFB HOLDING ApS (16 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2006 hos Bauer Consulting v/Peter Fasting Bauer i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Bang Fasting Bauer der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Peter i 6 år 5 måneder, før stoppet d. 31. marts 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen arbejdsformidlingskontorer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. marts 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PFB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HUMANTRUST A/S
Via PFB HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
PFB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
HORSENS NY TEATER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2012 -
HUMANTRUST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
DANSK BOLIGBYG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
HUMANTRUST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
HUMANTRUST A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
26.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2018 - 26.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.02.2013 - 29.06.2016
Bestyrelsesmedlem
30.06.2016 - 31.12.2023
Reel ejer
01.07.2016 - 31.12.2018
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
17.12.2018 - 23.11.2021
Ejerandel: 25,5%
Peter Bang Fasting Bauer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PFB HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.020' DKK. Gennem holdingselskabet PFB HOLDING ApS har Peter derfor også andele i HUMANTRUST A/S (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Peter Bang Fasting Bauer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peter Bang Fasting Bauer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos DANSK BOLIGBYG A/S der præsenterede et overskud på 44.322' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos HUMANTRUST A/S der præsenterede et underskud på 284' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år fra 2012 til i dag hos HORSENS NY TEATER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 18.550' DKK (JUAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.600' DKK (JUAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.159' DKK (HUMANTRUST A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Steen Klindt Ejlertsen.