Anitta Bregndahl Kikkenborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | 3 bar spillehallen v/Anitta Bregndahl Kikkenborg (Ejer) |
Største overskud: | 468' DKK 3 BAR ESBJERG ApS (2023) |
Største underskud: | -407' DKK EMSelite ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.035' DKK FAMILIEN KIKKENBORG HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.548' DKK FAMILIEN KIKKENBORG HOLDING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos 3 BAR ESBJERG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af 3 BAR ESBJERG ApS (16 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2006 i 3 bar spillehallen v/Anitta Bregndahl Kikkenborg i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Anitta Bregndahl Kikkenborg der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Anitta i 1 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen lotteri- og anden spillevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FAMILIEN KIKKENBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
3 BAR ESBJERG ApS
Via FAMILIEN KIKKENBORG HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FAMILIEN KIKKENBORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2008 -
3 BAR ESBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
EMSelite ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.03.2023
Tidslinje (10)
-
EMSelite ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
EMSelite ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
EMSelite ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2023
Registreringsdato: 26.03.2023
Blå bog (fortsat)
Anitta har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2019 - 26.03.2023
Direktør
02.08.2022 - 27.03.2023
Bestyrelsesmedlem
27.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2006 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anitta Bregndahl Kikkenborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FAMILIEN KIKKENBORG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.035' DKK. Gennem holdingselskabet FAMILIEN KIKKENBORG HOLDING ApS har Anitta derfor også andele i 3 BAR ESBJERG ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Anitta Bregndahl Kikkenborg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor 3 BAR ESBJERG ApS kunne fremvise et overskud på 468' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor EMSelite ApS kunne fremvise et underskud på 100' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 468' DKK (3 BAR ESBJERG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.035' DKK (FAMILIEN KIKKENBORG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -182' DKK (EMSelite ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anitta' netværk er Mads Kølbæk.