Dalibor Krsnik
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rejsebureau DK-KROATIEN I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rejsebureau DK-Kroatien I/S (15 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2006 ved Rejsebureau DK-KROATIEN I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Tomislav Duznovic at Dalibor Krsnik stiftede Rejsebureau DK-KROATIEN I/S den dag i oktober 2006. Rollen som Ejer og Stifter bestred Dalibor i 1 år 2 måneder, før stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor rejsebureauer, turarrangerende. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rejsebureau DK-Kroatien I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Rejsebureau DK-Kroaten I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2010
Registreringsdato: 31.03.2010 -
Rejsebureau DK-Kroatien I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2009
Registreringsdato: 01.01.2009 -
Rejsebureau DK-Kroaten I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2008
Registreringsdato: 01.01.2008
Blå bog (fortsat)
Dalibor har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 31.03.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.10.2006 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Dalibor' netværk er Mirela Tolic.