Yunus Sahin
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Falcon Food v/Yünüs Sahin (Ejer) |
Største overskud: | 205' DKK Falcon Handel ApS (2023) |
Største underskud: | -1.337' DKK Falcon Food ApS (2023) |
Største egenkapital: | 650' DKK Sahinn Holding ApS (2019) |
Største gæld: | 2.490' DKK Falcon Food ApS (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Falcon Food ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Falcon Food v/Yünüs Sahin (14 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2006 ved Falcon Food v/Yünüs Sahin (tidligere Uhud Export v/Yünüs Sahin) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Yunus Sahin der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Yunus i 14 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sahinn Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Falcon Food ApS
Via Sahinn Holding ApS -
Falcon Handel ApS
Via Sahinn Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Sahinn Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2019 -
Falcon Handel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2020 -
Falcon Food ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2019
Tidslinje (10)
-
Uhud Export v/Yünüs Sahin (Nu: Falcon Food v/Yünüs Sahin) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021 -
Falcon Handel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.02.2020
Registreringsdato: 06.02.2020 -
Falcon Food ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.06.2019
Registreringsdato: 15.06.2019
Blå bog (fortsat)
Yunus har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2006 - 31.03.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.06.2019 - 15.06.2019
Direktør og Reel ejer
15.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.12.2006 - 31.01.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Yunus Sahin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sahinn Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 389' DKK. Gennem sit holdingselskab Sahinn Holding ApS har Yunus dermed også andele i Falcon Food ApS (100%) og Falcon Handel ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Yunus Sahin, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Falcon Handel ApS landede et overskud på 205' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Falcon Food ApS landede et underskud på 1.337' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 205' DKK (Falcon Handel ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.337' DKK (Falcon Food ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 389' DKK (Sahinn Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.230' DKK (Falcon Food ApS).