Henrik Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET CHRISTIANSMINDE MULTISITE AALBORG ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.898' DKK MAXI - GRIS ApS (2019) |
Største underskud: | -8.015' DKK MUNKLINDE MULTISITE A/S (2022) |
Største egenkapital: | 24.139' DKK MAXI - GRIS ApS (2023) |
Største gæld: | 101.327' DKK Christiansminde Multisite 1 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos CHRISTIANSMINDE MULTISITE K/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET CHRISTIANSMINDE MULTISITE AALBORG ApS (23 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede i 2000 ved KOMPLEMENTARSELSKABET CHRISTIANSMINDE MULTISITE AALBORG ApS (tidligere TORV 1 ApS NR. 131) i rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Henrik Jensen købte en del af virksomheden d. 9. oktober 2000 og fik dermed en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Henrik af: Claus Melgaard. Rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør bestred Henrik i 23 år 1 måned, før stoppet den 14. november 2023.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2019 som viste et overskud på 744' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. november 2023.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
I/S Jensgaard v/Henrik Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Christiansminde Multisite 1 ApS
Ejerandel: 100% -
HJ Holding 2024 ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Direktørposter (3)
-
MAXI - GRIS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2014 -
Christiansminde Multisite 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2022 -
HJ Holding 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
HJ Holding 2024 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
Maxi-Gris Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
HJ Holding 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.12.2023 - 20.06.2024
Ejerandel: 87,37% -
Ejer
09.10.2000 - 14.11.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.04.2001 - 14.11.2023
Ejerandel: 50%
Henrik Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HJ Holding 2024 ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet HJ Holding 2024 ApS har Henrik derfor også andele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Henrik Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor MAXI - GRIS ApS kunne fremvise et overskud på 6.898' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor CHRISTIANSMINDE MULTISITE K/S kunne fremvise et underskud på 1.347' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.675' DKK (MAXI - GRIS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.510' DKK (MUNKLINDE MULTISITE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.139' DKK (MAXI - GRIS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.354' DKK (MUNKLINDE MULTISITE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Claus Melgaard.