Jeppe Friberg
Erhvervsaktiv siden: | 6. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRIBERG OG SØN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.398' DKK Friberg & Sand ApS (2019-20) |
Største underskud: | -1.391' DKK Bykildevej 9 ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 6.952' DKK Bykildevej 9 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 15.700' DKK Bykildevej 9 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Friberg & Sand ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af FRIBERG OG SØN ApS (13 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2010 i FRIBERG OG SØN ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med partnerne at Jeppe Friberg stiftede FRIBERG OG SØN ApS den dag i oktober 2010. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Jeppe nu besiddet i 5 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor juridisk bistand. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 11' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FRIBERG OG SØN ApS
Ejerandel: 100% -
JEPPE FRIBERG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Friberg & Sand ApS
Via JEPPE FRIBERG ApS -
GLK 182 ApS
Via Friberg & Sand ApS -
Bykildevej 9 ApS
Via Friberg & Sand ApS
Direktørposter (5)
-
FRIBERG OG SØN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2010 -
Bykildevej 9 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2015 -
GLK 182 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2015 -
Friberg & Sand ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2015 -
JEPPE FRIBERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2013
Tidslinje (35)
-
Frederikssundsvej 346 ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.06.2021
Registreringsdato: 08.06.2021 -
CoachKollektivet IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021 -
CoachKollektivet IVS
Fratrådt som direktørDato: 18.02.2020
Registreringsdato: 18.02.2020
Blå bog (fortsat)
Jeppe har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
06.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
06.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
15.09.2015 - 08.06.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.03.2017 - 31.03.2021
Ejerandel: 100%
Jeppe Friberg er desuden indehaver af holdingselskabet Friberg & Sand ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet Friberg & Sand ApS ejes der også andele i GLK 182 ApS (100%) & Bykildevej 9 ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jeppe Friberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Friberg & Sand ApS fremviste et overskud på 3.398' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Bykildevej 9 ApS fremviste et underskud på 1.391' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jeppe' netværk er Jakob Christian Sand.