Michael Emil Bøgeskov
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHEERS Michael Bøgeskov Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 764' DKK RESTAURATIONSGRUPPEN ApS (2020) |
Største underskud: | -81' DKK RESTAURATIONSGRUPPEN ApS (2016) |
Største egenkapital: | 2.211' DKK RESTAURATIONSGRUPPEN ApS (2023) |
Største gæld: | 11.872' DKK RESTAURATIONSGRUPPEN ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos RESTAURATIONSGRUPPEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BØGESKOV INVEST HOLDING ApS (16 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2006 i CHEERS Michael Bøgeskov Pedersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Michael Emil Bøgeskov der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Michael i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BØGESKOV INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RESTAURATIONSGRUPPEN ApS
Via BØGESKOV INVEST HOLDING ApS -
GREVE BØGESKOV EJENDOMME ApS
Via BØGESKOV INVEST HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
RESTAURATIONSGRUPPEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2009 -
GREVE BØGESKOV EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2010 -
BØGESKOV INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
PRINSENCHEERS ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.05.2016
Registreringsdato: 20.05.2016 -
BØGESKOV INVEST HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.11.2015
Registreringsdato: 23.11.2015 -
GREVE BØGESKOV EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.01.2010
Registreringsdato: 11.01.2010
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
11.01.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Direktør
24.11.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter og Direktør
17.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
23.11.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.12.2009 - 20.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.10.2006 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor RESTAURATIONSGRUPPEN ApS kunne fremvise et overskud på 764' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor RESTAURATIONSGRUPPEN ApS kunne fremvise et underskud på 81' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 432' DKK (RESTAURATIONSGRUPPEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.211' DKK (RESTAURATIONSGRUPPEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.487' DKK (CHEERS ApS (Nu: BØGESKOV INVEST HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Christian Greve.