Ivan Juric
Erhvervsaktiv: | 31. okt. 1986 - 30. sep. 2007 |
Karrieren startede hos: | RESTAURATIONSSELSKABET AF 1/5 1986 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.574' DKK RESTAURATIONSSELSKABET AF 1/5 1986 ApS (2016) |
Største underskud: | -1.357' DKK Restaurationsselskabet af 24/2 2016 ApS (2016) |
Største egenkapital: | 5.096' DKK RESTAURATIONSSELSKABET AF 1/5 1986 ApS (2016) |
Største gæld: | 2.413' DKK Restaurationsselskabet af 24/2 2016 ApS (2018) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos RESTAURATIONSSELSKABET AF 1/5 1986 ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af RESTAURATIONSSELSKABET AF 1/5 1986 ApS (37 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1986 hos RESTAURATIONSSELSKABET AF 1/5 1986 ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ivan Juric og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Ivan nu bestreddet i 37 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 37 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 62' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RESTAURATIONSSELSKABET AF 1/5 1986 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
RESTAURATIONSSELSKABET AF 1/5 1986 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.1986
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Restaurationsselskabet af 24/2 2016 ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021 -
Restaurationsselskabet af 24/2 2016 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.02.2016
Registreringsdato: 24.02.2016 -
Danish Sports Management v/Ivan Juric (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2007
Registreringsdato: 30.09.2007
Blå bog (fortsat)
Ivan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.10.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
24.02.2016 - 15.01.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - 30.09.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.10.1990 - 26.04.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor RESTAURATIONSSELSKABET AF 1/5 1986 ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.574' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Restaurationsselskabet af 24/2 2016 ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.357' DKK.